Quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil?
Soluções para a tarefa
Respondido por
2
Resposta:
Getúlio Vargas
Mandatos presidenciais
31 de janeiro de 1951 – 24 de agosto de 1954
20 de julho de 1934 – 29 de outubro de 1945
Explicação
Ficou conhecido por ter sido o presidente brasileiro que mais tempo ocupou a presidência (entre 1930 e 1945). Nascido de uma família de estancieiros no Rio Grande do Sul, foi alçado à presidência em 1930, permanecendo no poder durante 15 anos.
bons estudos, beijinhos
Perguntas interessantes
Matemática,
2 meses atrás
ENEM,
3 meses atrás
Geografia,
3 meses atrás
História,
8 meses atrás
Física,
8 meses atrás