Caracterize os presidentes da Ditadura militar
Soluções para a tarefa
Respondido por
1
Castelo Branco
Mandato: 15/04/1964 a 15/03/1967
Governo (realizações, acontecimentos, atos):
- cassações políticas
- fim da eleição direta para presidente, criação do bipartidarismo
- limitação de direitos constitucionais
- suspensão da imunidade parlamentar
Arthur da Costa e Silva
Mandato: 15/3/1967 a 31/8/1969
Eduardaraújo1:
Já tinha visto essa resposta no google .obg
Perguntas interessantes
Matemática,
6 meses atrás
Matemática,
6 meses atrás
Geografia,
6 meses atrás
Biologia,
11 meses atrás
História,
11 meses atrás
Matemática,
1 ano atrás
Direito,
1 ano atrás
História,
1 ano atrás